Entreprise : AUFRAM - SIREN 809 944 473
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2023)
Dénomination
AUFRAM
SIREN (siège)
809 944 473
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2015
Date de fin de la personne morale
02/03/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 97227 SAINTE-ANNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAS DE SAINTE-ANNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN FRANTZ , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Sainte-Luce
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/2014
Siret
80994447300010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RTE MAPOU
97228 , SAINTE-LUCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TROIS RIVIERES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/11/2014
Siret
80994447300028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises françaises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Adresse
le Bourg Bas de Sainte-Anne
97227 , Sainte-Anne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAS DE SAINTE-ANNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/02/2023
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 14/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/02/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 22/03/2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22/09/2020, désignant en qualité de liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING 6 Rue des Aromes 97229 Les Trois-Îlets.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/12/2019
Description
Dissolution à compter du 20-11-2019, journal publicateur : ANTILLA du : 12-12-2019, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).