Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'ATTRIBUTION DE LA DRAYE - SIREN 809 744 840
Identité
(Entreprise radiée le 22/06/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'ATTRIBUTION DE LA DRAYE
SIREN (siège)
809 744 840
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2015
Date de fin de la personne morale
19/02/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7000 EUR
Adresse du siège
56 AV PAUL LAURENS 26110 NYONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECONINCK STEPHANE , GUSTAVE , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Montaulieu
Nom, Prénom(s)
HESSEL CATHERINE , MARIE-NOELLE , YVONNE , NICOLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Montaulieu
Nom, Prénom(s)
ROBERT ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Nyons
Nom, Prénom(s)
GABORIAU CLAIRE , JUDITH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
KRAEMER ISABELLE , JULIE
Nom d'usage
DRESCHER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GABORIAU CECILE , RACHEL
Nom d'usage
MERLIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Roquefort-la-Bédoule
Nom, Prénom(s)
GABORIAU ERIC , DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Saint-Priest
Nom, Prénom(s)
LEKEU JEAN , MARIE , GHISLAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Saint-Sauveur-Gouvernet
Nom, Prénom(s)
DRESCHER MARTIN , ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GRANDJEAN GINETTE , GEORGETTE
Nom d'usage
GABORIAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
Ranchal
Dénomination
DE LA PIERRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bonson
Dénomination
SCI MARET
Qualité
Autre
Commune de résidence
Venterol
Dénomination
SCI BERTRAND BOUTONNET
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nyons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/01/2015
Siret
80974484000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, aménagement et gestion d'ensemble immobilier.
Adresse
56 AV 56 Avenue Paul Laurens
26110 , Nyons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/006675
Date d'ajout
18/04/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 06/12/2022 - Siège de la liquidation : 41 Rue Basfroi 75011 PARIS - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Echo Drôme Ardèche du 07/01/2023
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).