Entreprise : BOURGES PALETTES - SIREN 809 454 820
Identité
(Entreprise radiée le 04/06/2021)
Dénomination
BOURGES PALETTES
Sigle
BOURGES PALETTES
SIREN (siège)
809 454 820
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2015
Date de fin de la personne morale
11/02/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
45 RUE SENTE AUX LOUPS 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUZERGOTA MOHAMED
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/2015
Siret
80945482000014
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de palettes en bois
Adresse
45 RUE 45 A rue de la Sente aux Loups
18000 , Bourges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4061
Date d'ajout
04/06/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4060
Date d'ajout
04/06/2021
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 01/06/2021, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIFDate d'effet : 01/06/2021
Numéro d'observation
5847
Date d'ajout
22/10/2019
Description
En date du 01/10/2018, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourges a désigné en remplacement de la SCP PONROY prise en la personne de Maître Axel PONROY, la SAS SAULNIER-PONROY et associés, 40 bis rue Moyenne, 18000 Bourges.
Numéro d'observation
1672
Date d'ajout
30/03/2018
Description
Faillite personnelle EN DATE DU 27/03/2018, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE M. BOUZERGOTA MOHAMED GERANT DE LA SARL BOURGES PALETTES POUR UNE DUREE DE 10 ANS A COMPTER DU 27/03/2018 Date d'effet : 27/03/2018
Numéro d'observation
3126
Date d'ajout
20/07/2016
Description
EN DATE DU 12/07/2016, JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE BOURGES PALETTES (SARL) A MAINTENU M. JACQUES MILLER COMME JUGE-COMMISSAIRE, A DESIGNE COMME LIQUIDATEUR SCP PONROY 40 BIS, RUE MOYENNE 18000 BOURGES ET MAITRE AXEL PONROY POUR CONDUIRE LA MISSION SANS POURSUITE D'ACTIVITE
Numéro d'observation
2350
Date d'ajout
26/05/2016
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 24/05/2016, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE BOURGES PALETTES (SARL) A NOMME : JUGE COMMISSAIRE...........: M. JACQUES MILLER ET COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP PONROY40 BIS, RUE MOYENNE - 18000 BOURGES ET DESIGNE MAITRE AXEL PONROY POUR CONDUIRE LA MISSION A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 24/05/2016 ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).