Entreprise : CJV - SIREN 809 422 389
Identité
Dénomination
CJV
SIREN (siège)
809 422 389
Date d'immatriculation au RNE
20/03/2015
Date de fin de la personne morale
19/03/2114
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
49 RUE DE LA FAMILLE ALLIX 85200 FONTENAY-LE-COMTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VENANT CECILE , SUZANNE
Nom d'usage
GARON
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Nom, Prénom(s)
MISERY ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lagord
Nom, Prénom(s)
VENANT JACQUES , JEAN , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Dénomination
EXPRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/01/2015
Siret
80942238900019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition souscription de toutes valeurs mobilières actions obligations parts d'intérêts droits ou biens immobiliers étude la mise au point la réalisation la gestion de tous projets financiers commerciaux industriels immobiliers la prise de participation dans toutes sociétés
Adresse
49 RUE 49 rue de la Famille Allix
85200 , Fontenay-le-Comte - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/11/2019
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 20/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/07/2018
Description
Jugement du tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon en date du 25/07/2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 18/07/2018, désignant en qualité de liquidateur SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER 4 Rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON,.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/03/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-01-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).