Entreprise : G ET L WATCHES AND ACCESSOIRES - SIREN 809 413 685
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2021)
Dénomination
G ET L WATCHES AND ACCESSOIRES
SIREN (siège)
809 413 685
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2017
Date de fin de la personne morale
12/02/2114
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1538 EUR
Adresse du siège
6 AV DU GEN DE GAULLE 78000 VERSAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAIDET GUILLAUME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Pontarlier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2015
Siret
80941368500011
Code APE
4648Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Adresse
20 RUE DE LA REPUBLIQUE
25300 , PONTARLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2015
Siret
80941368500037
Code APE
4648Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception commercialisation de montres et accessoires pour enfants hommes et femmes les produits sont vendus sous marques Prores et sous marques de licences
Adresse
11 RUE 11 rue Christophe Colomb
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2016
Siret
80941368500029
Code APE
4648Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Adresse
6 AV DU GEN DE GAULLE
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58300
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 09/12/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Mlconseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58300
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
5716
Date d'ajout
12/02/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/11/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
30367
Date d'ajout
30/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 29/10/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019J00519 désigne liquidateur SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 01/11/2019
Numéro d'observation
30264
Date d'ajout
29/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 29/10/2019 arrête le plan de cession au profit de : la SOCIETE DIRIUS INVESTISSEMENTS
Numéro d'observation
73633
Date d'ajout
25/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 25/07/2019 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00519 , date de cessation des paiements le 31/12/2018 désigne Administrateur SELARL Ajassocies prise en la personne de Me Franck Michel 10 Allée pierre de Coubertin 78000 Versailles avec pour mission : d'assister , Mandataire judiciaire SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Allée Hoche 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 27/01/2020 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2017B036297
Date d'ajout
25/02/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Versailles SOUS LE NUMERO 2019B742
Numéro d'observation
1242
Date d'ajout
14/02/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS Sous le numéro 2017B3629
Numéro d'observation
60156
Date d'ajout
14/02/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Paris Sous le numéro 17B3629
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/02/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).