Entreprise : LA CHAPATIERE - SIREN 809 261 787
Identité
Dénomination
LA CHAPATIERE
SIREN (siège)
809 261 787
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2015
Début d’activité
04/01/2015
Date de fin de la personne morale
28/01/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Achat et gestion du mas du Pouget.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
10000 EUR
Adresse du siège
RTE AUZILLARGUES 30940 SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POUGET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DULAC BENOIT , PIERRE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Saint-André-de-Valborgne
Nom, Prénom(s)
GENDEK ROLAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Saint-André-de-Valborgne
Nom, Prénom(s)
HARTMANN LISA , STEFFI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1992
Commune de résidence
Saint-André-de-Valborgne
Nom, Prénom(s)
PAPIN FLORENT , CAMILLE , ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Saint-André-de-Valborgne
Nom, Prénom(s)
PENARD CINDY , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Saint-André-de-Valborgne
Nom, Prénom(s)
ROBIN LEA , GERALDINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Saint-André-de-Valborgne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/2015
Siret
80926178700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat et gestion du mas du Pouget.
Autres Activités
Achat et gestion du mas du Pouget.
Adresse
RTE AUZILLARGUES
30940 , SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POUGET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/005022
Date d'ajout
04/03/2020
Description
A compter du 12.10.2019 : Modification relative aux dirigeants : HARTMANN Lisa Steffi nom d'usage : HARTMANN Lisa devient gérant GENDEK Roland nom d'usage : GENDEK Roland devient gérant ROBIN Léa Géraldine nom d'usage : ROBIN Léa devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/005022
Date d'ajout
04/03/2020
Description
A compter du 12.10.2019 : Modification relative aux associés de société civile : HARTMANN Lisa Steffi nom d'usage : HARTMANN Lisa devient Associé GENDEK Roland nom d'usage : GENDEK Roland devient Associé ROBIN Léa Géraldine nom d'usage : ROBIN Léa devient Associé
Numéro d'observation
F20/005022
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur PAPIN Florent Ancienne Adresse : Tersas 07290 PREAUX Nouvelle Adresse : Route Auzillargues Le Pouget 30940 SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE Monsieur DULAC Benoit Ancienne Adresse : Tersas 07290 PREAUX Nouvelle Adresse : Route Auzillargues Le Pouget 30940 SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE Madame PENARD Cindy Ancienne Adresse : Tersas 07290 PREAUX Nouvelle Adresse : Route Auzillargues Le Pouget 30940 SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).