Entreprise : M. SIGNALETIQUE - SIREN 809 228 026
Identité
Dénomination
M. SIGNALETIQUE
SIREN (siège)
809 228 026
Date d'immatriculation au RNE
30/01/2015
Date de fin de la personne morale
29/01/2114
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
2 RTE DE LA HAGUE 50440 LA HAGUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Flottemanville-Hague
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUCHEL MICHAEL , BERNARD , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Pierreville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/01/2015
Siret
80922802600013
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Code APRM
7311ZP - Pose d'affiches, publicité aérienne, distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La vente et la pose de tous articles signalétiques gravure impression numérique Vynil lettrage adhésif publicité enseignes
Code APRM
7311ZP - Pose d'affiches, publicité aérienne, distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
Code APRM
7311ZP - Pose d'affiches, publicité aérienne, distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
Adresse
2 RTE 2 route de la Hague
50690 , HAGUE (LA) - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Flottemanville-Hague
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
674
Date d'ajout
07/03/2018
Description
Radiation du RCS le 07/03/2018 avec effet au 05/03/2018 Par jugement en date du 05/03/2018, le Tribunal de Commerce Cherbourg a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs SIGNALETIQUE (SARL)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
03/01/2017
Description
Par ordonnance du Président en date du 26/12/2016, désigne Mr DEGASNE Jean-Noël en qualité de juge commissaire suppléant en remplacement de Mr GODEY Alain
Numéro d'observation
515
Date d'ajout
29/02/2016
Description
Par jugement en date du 29/02/2016, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de quinze jours. JC : Mr DARIEL et Mr GODEY. Mandataire liquidateur : SELARL BRUNO CAMBON 205, AVENUE DE PARIS BP 40506 50105 CHERBOURG CEDEX. Date de cessation des paiement le 15/02/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
19 2018-03-05 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2018-03-08 GREFFE CHERBOURG GREFFE CHERBOURG CAMBON;34 2016-02-29 PRONONC. LIQUIDAT. JUDIC. AVEC ACTIVITE 2016-12-09 GREFFE CHERBOURG GREFFE CHERBOURG CAMBON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).