Entreprise : SAS ALL IN HORSES - SIREN 808 301 378
Identité
Dénomination
SAS ALL IN HORSES
SIREN (siège)
808 301 378
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2014
Début d’activité
02/12/2014
Date de fin de la personne morale
09/12/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Le négoce de tous équidés et de tous objets et matériels s'y rapportant. L'entrainement et la formation de couples cavalier-cheval ; l'exploitation de tout centre équestre et les activités d'enseignement de l'équitation avec fourniture de cavalerie et l'élevage.
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 B AV DE VILLENEUVE 26200 MONTELIMAR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURCADE JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GRANGE NATHALIE
Nom d'usage
VALADE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Montélimar
Dénomination
HOLDING VALADE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Montélimar
Dénomination
RSA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/12/2014
Siret
80830137800010
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le négoce de tous équidés et de tous objets et matériels s'y rapportant. L'entrainement et la formation de couples cavalier-cheval ; l'exploitation de tout centre équestre et les activités d'enseignement de l'équitation avec fourniture de cavalerie et l'élevage.
Adresse
2 B AV DE VILLENEUVE
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/012181
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 15/10/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/012165
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 15/10/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/005461
Date d'ajout
22/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 22/05/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BRUNO CAMBON agissant par Maître Bruno CAMBON immeuble l'europe rue Guillaume 26100 Romans-sur-Isère
Numéro d'observation
F18/002636
Date d'ajout
15/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 15/03/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRUNO CAMBON agissant par Maître Bruno CAMBON immeuble l'europe rue Guillaume 26100 Romans-sur-Isère. Date de cessation des paiements : 30/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).