Entreprise : INVESPORT - SIREN 807 769 302
Identité
Dénomination
INVESPORT
SIREN (siège)
807 769 302
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2014
Début d’activité
03/11/2014
Date de fin de la personne morale
03/12/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par tous moyens et le financement de participations, directes ou indirectes, dans toutes sociétés civiles ou commerciales, la gestion et la direction des sociétés dans lesquelles la société détient des participations ("Filiales"), la détermination de la politique à appliquer aux filiales, la participation active à l'animation des filiales, la fourniture aux filiales de conseils stratégiques et de conseils en gestion et de prestations de services et d'assistance.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
8 PL JOSEPHINE PIQUET 94350 VILLIERS-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSEGHLI YASSIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
FRECHET MANUEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AURVALIA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
JOYE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/2014
Siret
80776930200017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par tous moyens et le financement de participations, directes ou indirectes, dans toutes sociétés civiles ou commerciales, la gestion et la direction des sociétés dans lesquelles la société détient des participations ("Filiales"), la détermination de la politique à appliquer aux filiales, la participation active à l'animation des filiales, la fourniture aux filiales de conseils stratégiques et de conseils en gestion et de prestations de services et d'assistance.
Adresse
8 PL JOSEPHINE PIQUET
94350 , VILLIERS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
84927
Date d'ajout
27/04/2018
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
68684
Date d'ajout
10/11/2017
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Numéro d'observation
68201
Date d'ajout
04/12/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).