Entreprise : NETROPIK COMPANY - SIREN 807 494 935
Identité
Dénomination
NETROPIK COMPANY
SIREN (siège)
807 494 935
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2014
Début d’activité
01/10/2014
Date de fin de la personne morale
29/10/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Nettoyage courant de tous types de bâtiments.
Code APE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
26 RUE KANN RIBANNE 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT LES FLAMBOYANTS DILLON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CESAIRE MANUEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Fort-de-France
Dénomination
GROUPF TROPIK SASU
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2014
Siret
80749493500016
Code APE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Nettoyage courant de tous types de bâtiments.
Adresse
26 RUE KANN RIBANNE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT LES FLAMBOYANTS DILLON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 17/06/2024 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et désignant liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Arums - Anse Mitan - 97229 Les Trois-Îlets.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 22/04/2024, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, SELARL BCM 4 Boulevard de Verdun 97200 Fort-de-France,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Arums - Anse Mitan - 97229 Les Trois-Îlets,, date de cessation des paiements le 01/06/2023.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).