Entreprise : C O B A M - SIREN 806 420 378
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2022)
Dénomination
C O B A M
SIREN (siège)
806 420 378
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1964
Date de fin de la personne morale
16/06/2014
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
28150 OUARVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HURE SOPHIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
VERSAILLES
Nom, Prénom(s)
BOYER-CHAMMARD GABRIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LE MANS
Nom, Prénom(s)
FOUILLOUX JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
SANTEUIL
Nom, Prénom(s)
HURE JEAN , CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SAFEGUARD EUROPE SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE - FIDEX S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1964
Siret
80642037800010
Code APE
361C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION DE MOBILIER METALLIQUE ET FABRICATION DE MOBILIER EN BOIS
Adresse
28150 , Ouarville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2339
Date d'ajout
18/05/1998
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/05/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE MR MARTIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT Denis CHAPET Date d'effet : 15/05/1998
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3298
Date d'ajout
30/09/1993
Description
Plan de redressement : cession PAR JUGEMENT RENDU LE 21.09.1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA : SA COBAM - CONFORT ET ORGANISATION AU BUREAU A L'ATELIER ET A LA MAISON ORGANISANT LA CESSION TOTAL DES ACTIFS A SA PCM HABICLASS ENTRAINANT L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE DISSOLUTION DE LA SA COBAM, MAINTIENT LE JUGE COMMISSAIRE ET LE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN LEURS FONCTIONS DESIGNE ME GUY PIERRAT DEMEURANT A 28000 CHARTRES, 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 21/09/1993
Numéro d'observation
3038
Date d'ajout
09/09/1993
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 06.09.1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SARL COBAM - CONFORT ET ORGANISA TION AU BUREAU A L'ATELIER ET A LA MAISON POUR UNE DUREE DE 2 SEMAINES Date d'effet : 06/09/1993
Numéro d'observation
2476
Date d'ajout
20/07/1993
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A PRONONCE UN JUGEMENT D'ARRET DE PLAAN PAR CESSION TOTALE DES ACTIFS DE LA SOCIETE ROUGET AU PROFIT DE LA SOCIETE CHAPEL Date d'effet : 15/07/1993
Numéro d'observation
2420
Date d'ajout
16/07/1993
Description
Extension de procédure PAR JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL TITRE I A L'EGARD DE LA SA GT INDUSTRIES, ET A DECLARE CETTE PROCEDURE COMMUNE AVEC CELLE DE LA SA COBAM, A COMPTER DU 22.06.1993 Date d'effet : 22/06/1993
Numéro d'observation
1003
Date d'ajout
05/03/1993
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 01.03.1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A OUVERT LA PROCEDURE DU REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE : COBAM CONFORT ET ORGANISATION AU BUREAU A L'ATELIER. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 26.02.1993, A NOMME MONSIEUR MARTIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MONSIEUR CHAUVIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT; MAITRE GUY PIERRAT, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 12 RUE DU DR MAUNOURY 28000 CHARTRES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. MAITRE ANNIE HAUCOURT-VANNIER REPRESENTANT DES CREANCIERS, 16 PLACE DES EPARS 28000 CHARTRES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A DECLARE CETTE PROCEDURE COMMUNE AVEC CELLE OUVERTE A L'ENCONTRE DE LA SA ROUGET. Date d'effet : 01/03/1993
Numéro d'observation
967
Date d'ajout
26/02/1993
Description
PAR DECLARATION ENREGISTREE AU GREFFE LE 26.02.1993, MONSIEUR JEAN CLAUDE HURE AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA S.A COBAM CONFORT ET ORGANISATION AU BUREAU A L'ATELIER ET A LA MAISON, AU CAPITAL DE 300.000,00 FRANCS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A 28150 VOVES OUARVILLE A DECLARE ES QUALITE QU'IL A CESSE PROVISOIREMENT SES PAIEMENTS A LA DATE DE CE JOUR. IL A ES QUALITE SOLLICITE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
3069
Date d'ajout
25/08/1992
Description
NOMINATION DE LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE FIDEX SA , REPRESENTEE PAR MONSIEUR BOYER-CHAMMARD , EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE , ET DE MONSIEUR GABRIEL BOYER-CHAMMARD ,EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT , AU 14.01.1992
Numéro d'observation
1721
Date d'ajout
07/08/1985
Description
...MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 31 DECEMBRE 1981 EN CONFORMITE AVEC LA LOI DU 3 JANVIER ET DU 30 AVRIL 1983 A COMPTER DU 28/06/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).