Entreprise : LAURFET HOLDING - SIREN 805 268 919
Identité
Dénomination
LAURFET HOLDING
SIREN (siège)
805 268 919
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2014
Début d’activité
10/10/2014
Date de fin de la personne morale
16/10/2113
Date de clôture
31/01
Date de la première clôture
31/01/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Détention de parts et actions de toutes sociétés existantes ou à constituer exerçant une activité dans le domaine du commerce de détail de chaussures et vêtements, prestations de services à ses filiales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
2 PREFLEURY 38320 EYBENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMTE LAURENT , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Eybens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/2014
Siret
80526891900018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Détention de parts et actions de toutes sociétés existantes ou à constituer exerçant une activité dans le domaine du commerce de détail de chaussures et vêtements, prestations de services à ses filiales.
Autres Activités
Détention de parts et actions de toutes sociétés existantes ou à constituer exerçant une activité dans le domaine du commerce de détail de chaussures et vêtements, prestations de services à ses filiales.
Adresse
2 PREFLEURY
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/021228
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 27/07/2021 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000381
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.
Numéro d'observation
F18/011693
Date d'ajout
24/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24/07/2018 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble - Date de cessation des paiements : 05/06/2018
Numéro d'observation
F18/008794
Date d'ajout
12/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 12/06/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 Rue Général Mangin 38100 Grenoble, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 05 place Robert Schuman 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 05/06/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).