Entreprise : C.L PARTNERS - SIREN 804 965 598
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2022)
Dénomination
C.L PARTNERS
SIREN (siège)
804 965 598
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2014
Date de fin de la personne morale
02/10/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
45 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 93230 ROMAINVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mouquet LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Champigny Sur Marne
Nom, Prénom(s)
Roberge CELINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Aulnay Sous Bois
Nom, Prénom(s)
Coquel MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Dénomination
CABINET COQUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bussy-Saint-Georges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2014
Siret
80496559800019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, gestion de titres de sociétés de quelque nature qu'elles soient ainsi que la prise de participation dans lesdites entités. La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce ; la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.
Adresse
347 RUE 347 rue Saint-Martin
75003 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/11/2018
Siret
80496559800027
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
45 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS
93230 , ROMAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B199005
Date d'ajout
28/02/2022
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2019 B 08363
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
705
Date d'ajout
03/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : MOUQUET Laurent, siège de la liquidation : 113 Boulevard D Aulnay 93250 Villemomble, parution de la publicité légale : lesechos.fr paru le 15/12/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/08/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet le 30/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).