Entreprise : STS ISOLATION - SIREN 804 258 325
Identité
Dénomination
STS ISOLATION
SIREN (siège)
804 258 325
Date d'immatriculation au RNE
28/08/2014
Début d’activité
01/09/2014
Date de fin de la personne morale
27/08/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Isolation, flocage, électricité, calorifugeage
Code APE
4329A - Travaux d'isolation
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
7 AV DE LA COMMUNE DE PARIS 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AYUB SAMREEN
Nom d'usage
AKHTAR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2014
Siret
80425832500013
Code APE
4329A - Travaux d'isolation
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Isolation, flocage, électricité, calorifugeage
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Adresse
7 AV DE LA COMMUNE DE PARIS
94400 , VITRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
45126
Date d'ajout
01/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 01/09/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Souchon Alain François
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45126
Date d'ajout
01/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
19416
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 22/10/2020 nommant Me Souchon Alain François 6 Boulevard Jean Baptiste Oudry 94000 Créteil liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
12660
Date d'ajout
06/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 06/02/2019 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00090 , date de cessation des paiements le 06/02/2018 , désigne liquidateur Selarl Smj 6 bis Rue Jean-Baptiste Oudry 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
60216
Date d'ajout
28/08/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J070 2019-02-06 Prononciation liquidation judiciaire 2019-03-29 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE;J111 2021-09-01 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2021-09-22 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).