Entreprise : HOLDING PHOENIX INVESTMENT & MANAGEMENT - SIREN 803 884 279
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2021)
Dénomination
HOLDING PHOENIX INVESTMENT & MANAGEMENT
SIREN (siège)
803 884 279
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2014
Date de fin de la personne morale
10/09/2113
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/06/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
25 RUE SALIGNAT 03200 VICHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT THIBAULT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Aubière
Nom, Prénom(s)
XAYAKHOM TOULAXAY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Vichy
Dénomination
CENTRE DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aubière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/07/2014
Siret
80388427900016
Nom commercial
HOLDING PHOENIX INVESTMENT & MANAGEMENT
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations de services notamment d'ordre technique, commercial, informatique , de gestion, de ressources humaires ou autre, auprès de toutes entreprises. La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, entreprises, groupement et industries existantes.
Adresse
7 RUE 7 rue de la Paix
03200 , Vichy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/11/2017
Siret
80388427900024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
25 RUE SALIGNAT
03200 , VICHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7084
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Radiation d’office suite à clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 14/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5640
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Faillite personnelle entraînant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. XAYAKHOM Toulaxay par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 12/10/2021
Numéro d'observation
5640
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Mention d'office sur le fondement de l'article R.123-124 alinéa 1 du code de commerce. Mesure Faillite personnelle par décision définitive du 2021-10-12
Numéro d'observation
1996
Date d'ajout
30/04/2019
Description
Liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 30/04/2019 avec poursuite d'activité jusqu'au 30/07/2019 pour les besoins de la procédure uniquement Liquidateur judiciaire : SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître RAYNAUD Pascal - 4/6, rue Pétillat - Résidence Les Lilas - Bât. C - 03200 Vichy
Numéro d'observation
876
Date d'ajout
02/03/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 07/12/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).