Entreprise : ERMIS - SIREN 803 853 639
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2021)
Dénomination
ERMIS
SIREN (siège)
803 853 639
Date d'immatriculation au RNE
27/11/2014
Date de fin de la personne morale
26/11/2113
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1960000 EUR
Adresse du siège
6 RUE GRENCHEN 67600 SELESTAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 17
Dénomination
PIMPANEAU & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17
Dénomination
LAGUILA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 16
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/2014
Siret
80385363900026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 RUE GRENCHEN
67600 , SELESTAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NORD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2014
Siret
80385363900018
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières. La fourniture de tous services et notamment en matière de direction générale, commerciale, administrative, informatique, comptable, financière et sociale.
Adresse
174 RUE 174 rue de la Pompe
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8736
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Radiation du RCS le 20/09/2021 avec effet au 29/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4281
Date d'ajout
31/07/2019
Description
Jugement de la Chambre Commerciale du T.G.I. de Colmar ayant, en date du 16 JUILLET 2019 : mis fin à la période d'observation prononcé la liquidation judiciaire maintenu en qualité de juge commissaire M. LARIVIERE désigné en qualité de juge commissaire suppléant M. PIVARD désigné en qualité de liquidateur la Selas KOCH & Associés prise en la personne de Me David KOCH et Me Julie LEVY, 11, avenue de Fribourg à Colmar ordonné la cessation immédiate de l'activité.
Numéro d'observation
3291
Date d'ajout
11/06/2019
Description
Jugement de la Chambre Commerciale du TGI de Colmar ayant, en date du 04 juin 2019 : - déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire - ouvert une période d'observation de six mois jusqu'au 04 décembre 2019 - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 avril 2019 - désigné M. Rénald LARIVIERE en qualité de juge-commissaire - désigné M. Philippe PIVARD en qualité de juge commissaire suppléant - désigné la Selas KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me David KOCH et de Me Julie LEVY, 11 avenue de Fribourg à Colmar, en qualité de mandataire judiciaire - désigné la Selas CM WEIL & N GUYOMARD, prise en la personne de Me GUYOMARD, 28 rue de Lattre de Tassigny à SCHILTIGHEIM, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Numéro d'observation
2169
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/01/2018
Numéro d'observation
2014B163222
Date d'ajout
03/12/2014
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE COLMAR SOUS LE NUMERO 2014B815
Numéro d'observation
5399
Date d'ajout
27/11/2014
Description
Augmentation du capital social, à compter du 25/09/2014 : ancienne mention : 1 000 € nouvelle mention : 1 960 000 € Changement de forme juridique, à compter du 25/09/2014 : ancienne mention : SASU nouvelle mention SAS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).