Entreprise : AFORYS - SIREN 803 846 898
Identité
Dénomination
AFORYS
SIREN (siège)
803 846 898
Date d'immatriculation au RNE
01/08/2014
Début d’activité
01/09/2014
Date de fin de la personne morale
31/07/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Concevoir, éditer, vendre et maintenir des solutions informatiques; formations techniques et commerciales.
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
103 RUE DEDIEU 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALKA MEYER , REMI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2014
Siret
80384689800010
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Concevoir, éditer, vendre et maintenir des solutions informatiques; formations techniques et commerciales.
Autres Activités
Concevoir, éditer, vendre et maintenir des solutions informatiques; formations techniques et commerciales.
Adresse
103 RUE DEDIEU
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/032850
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/06/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/032768
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/06/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/073819
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F18/038467
Date d'ajout
26/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/07/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F18/006118
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/02/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 rue de Créqui 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 06/08/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).