Entreprise : MAESA EXPANSION - SIREN 803 666 080
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2023)
Dénomination
MAESA EXPANSION
SIREN (siège)
803 666 080
Date d'immatriculation au RNE
06/11/2014
Date de fin de la personne morale
05/11/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
56436975 EUR
Adresse du siège
15 RUE PASTEUR 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEYVOS ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FERERES MAIR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAGNE PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FERGUSON ZAHEER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/2014
Siret
80366608000012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations de services et de conseils en matière de stratégie, management, organisation, ressources humaines, technologie, informatique et télécommunication, communication, gestion immobilière, gestion financière et administrative, contrôle et suivi juridique, marketing et achats, détention et/ou gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle , et plus généralement toutes prestations liées à la direction et à la marche des affaires, envers ses filiales et participations directes ou indirectes.
Adresse
7 RUE 7 rue du Conseiller Collignon
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/2014
Siret
80366608000020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
15 RUE PASTEUR
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/01/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 29/11/2022. Dénomination de l'associé unique : Maesa BC SAS, Nanterre : 848377982. Journal d'annonces légales : lesechos.fr paru le 30/11/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4950
Date d'ajout
24/01/2020
Description
Opération de fusion à compter du 31/12/2019 Société(s) ayant participée(s) à l'opération : MAESA DIRECTORS, Société par actions simplifiée, 15 Rue Pasteur 92300 Levallois-Perret (RCS Nanterre 804 106 144); Montalivet Fragrance, Société par actions simplifiée à associé unique, 10 rue du Colisée 75008 Paris 8e Arrondissement (RCS Paris 803 800 465)
Numéro d'observation
59723
Date d'ajout
26/04/2018
Description
Fusion absorption de la société MAESA EXPANSION GMBH société de droit autrichien à responsabilité limitée, Donau-City Strasse 11, 1220 Vienne AUTRICHE - à compter du 14/12/2017
Numéro d'observation
2014B154382
Date d'ajout
12/11/2014
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2014B08278
Numéro d'observation
51078
Date d'ajout
06/11/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).