Entreprise : V BIS MANAGEMENT - SIREN 803 606 458
Identité
(Entreprise radiée le 20/12/2019)
Dénomination
V BIS MANAGEMENT
SIREN (siège)
803 606 458
Date d'immatriculation au RNE
18/07/2014
Date de fin de la personne morale
17/07/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1700030 EUR
Adresse du siège
14 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Clemente SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Vaillant BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/07/2014
Siret
80360645800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières, dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères, et plus généralement, la gestion de participations.
Adresse
14 AV 14 avenue de l'Opéra
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B152063
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Radiation. Fusion Absorption par INFRA FOCH TOPCO SAS, 1 place des Degrés 92800 Puteaux, 801 634 332 RCS Nanterre le 17-09-2019
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).