Entreprise : ALL STARS MOTORSPORT - SIREN 803 247 295
Identité
Dénomination
ALL STARS MOTORSPORT
Sigle
ASM
SIREN (siège)
803 247 295
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2014
Début d’activité
22/05/2014
Date de fin de la personne morale
10/07/2113
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2015
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commerce de détails, gros et demi gros de pièces automobile
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
12 E RTE DE BRIONNE 27370 TOURVILLE-LA-CAMPAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YAHIAOUI CEDRIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Tourville-la-Campagne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/05/2014
Siret
80324729500014
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détails, gros et demi gros de pièces automobile
Adresse
12 E RTE DE BRIONNE
27370 , TOURVILLE-LA-CAMPAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8108
Date d'ajout
08/10/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8108
Date d'ajout
08/10/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 08/10/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 08/10/2020
Numéro d'observation
2327
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Evreux en date du 02/04/2020, prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. , à l'encontre de Monsieur Cédric YAHIAOUI, pour une durée de 3 ans
Numéro d'observation
51846
Date d'ajout
05/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux prononce en date du 05/07/2018 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 05/01/2017 , désigne liquidateur SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Zolotarenko 9 Rue Ducy 27000 Évreux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
20952
Date d'ajout
11/07/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).