Entreprise : FER7 CONSEIL - SIREN 803 143 171
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2021)
Dénomination
FER7 CONSEIL
SIREN (siège)
803 143 171
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2019
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20978 EUR
Adresse du siège
RUE JEAN JAURES 13170 LES PENNES-MIRABEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SYNERGIPARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STEIL ERIK , MARC , JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Marseille 15
Nom, Prénom(s)
LHEOTE FLORENT , MICHEL
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Hermonville
Nom, Prénom(s)
DELTOUR DANNY , JEAN-PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Saint-Chamas
Nom, Prénom(s)
KERDUDO SAMUEL , CHARLES , RENE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Couëron
Nom, Prénom(s)
VUIGNIER ARNAUD , HENRI , RENE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Connaux
Nom, Prénom(s)
BATAILLE FRANCK , GERARD , ANDRE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
La fare-les-oliviers
Nom, Prénom(s)
REGIS PASCAL , ALEXIS , LOUIS
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Bréauté
Nom, Prénom(s)
ROCHER PHILIPPE , PIERRE , JEAN-PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Fondettes
Nom, Prénom(s)
CASALTA BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Venelles
Nom, Prénom(s)
MESSONNIER PATRICK , MAURICE , JOSEPH
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Grans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2014
Siret
80314317100012
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
238 ALL JEAN PERRIN
13130 , BERRE L'ETANG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/01/2019
Siret
80314317100020
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, détention et gestion, participations dans d'autres sociétés, réalisation de prestations de services au bénéfice de ses filiales ; tous travaux, fournitures, prestations de service, d'assistance, de conseil ; la gestion, l'exploitation des infrastructures ferroviaires ; tous travaux topographiques, études, implatations relèves et rectifications de trace, les études et contrôles externes
Adresse
RUE avenue Jean Jaurès
13170 , Pennes-Mirabeau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Synergiparc
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11018
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à UNIFER, Salon-de-Provence : 803142777 dans le cadre d'une fusion avec effet au 12/03/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5540
Date d'ajout
08/08/2019
Description
Radiation du RCS le 08/08/2019 avec effet au 18/01/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par suite de transfert du siège social à compter du 18/01/2019 du 238 allée Jean Perrin 13130 Berre-l'Etang au avenue Jean Jaurès - Synergiparc13170 Pennes-Mirabeau
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).