Entreprise : SCI ETC SAINT FLORENTIN - SIREN 802 604 371
Identité
(Entreprise radiée le 26/05/2020)
Dénomination
SCI ETC SAINT FLORENTIN
SIREN (siège)
802 604 371
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2014
Date de fin de la personne morale
29/05/2113
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
51800 EUR
Adresse du siège
PL DE L'EUROPE 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUSSY JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Chevannes
Nom, Prénom(s)
NICOLAS CHRISTELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Darois
Nom, Prénom(s)
FAORO SANDRA , MARIE , ANGELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE EMMANUEL , JEAN-LOUIS , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Montbard
Nom, Prénom(s)
LEBLANC LIONEL , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Marsangy
Nom, Prénom(s)
VENTALON ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Pouilly en Auxois
Nom, Prénom(s)
CATTEY PHILIPPE , ABEL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Cuffy
Nom, Prénom(s)
LECOUET AUDREY , ESTELLE , ALICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Saint Pierre les Nemours
Nom, Prénom(s)
DELZAIVE STEPHANE , PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Fourchambault
Nom, Prénom(s)
VAUTRIN FREDERIC , RAYMOND , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
BOULIC CLAUDE , PIERRE , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
BISSERON THIERRY , PIERRE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
VAUTRIN FREDERIC , RAYMOND , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/05/2014
Siret
80260437100012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et location d'immeubles
Adresse
PL place de l'Europe
89000 , Saint Georges Sur Baulche - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
26/05/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 26-05-2020 AVEC DATE D'EFFET AU 21-04-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
15/05/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 21-04-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres de Bourgogne DU : 01-05-2020, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).