Entreprise : FIMIDO - SIREN 802 496 752
Identité
Dénomination
FIMIDO
SIREN (siège)
802 496 752
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2014
Début d’activité
15/05/2014
Date de fin de la personne morale
25/05/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participation dans toutes entreprises ou société qu'el qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
8 RUE BERRU 08200 ILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEL DOMINIQUE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Illy
Dénomination
"A.C.R.-A.D.C. Cabinet PIERQUIN"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Warcq
Dénomination
CABINET BERNARD PIERQUIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Warcq
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/2014
Siret
80249675200014
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participation dans toutes entreprises ou société qu'el qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement
Autres Activités
La prise de participation dans toutes entreprises ou société qu'el qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement
Adresse
8 RUE BERRU
08200 , ILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
80249675200022
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Société holding : Gestion et prise de participations
Autres Activités
Société holding : Gestion et prise de participations
Adresse
7 RUE DES LETIS
51430 , BEZANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
04/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN en date du 03/11/2016 à prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2016/82 désigne liquidateur SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX, maintient Monsieur Michel OGER, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL J. CABOOTER, prise en la personne de Maître Jérôme CABOOTER
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/05/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé en date du 26/05/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016/82 date de cessation des paiements le 23/05/2016, administrateur : SELARL J. CABOOTER, prise en la personne de Maître Jérôme CABOOTER 4 Boulevard Faraday 77700 MARNES LA VALLEE SERRIS, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 26/11/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/07/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 16/07/2015 prononce la clôture de la procédure de sauvegarde.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé en date du 25-06-2015 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2015/137 et a désigné juge commissaire : Monsieur Michel OGER, juge commissaire suppléant : Monsieur Georges TILLET, administrateur : Maître STACKLER, dont les bureaux sont à Paris 75001, 1 rue de Méhul,, avec pour mission : d'assister,, mandataire judiciaire : SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX, et a ouvert une période d'observation expirant le 25-12-2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).