Entreprise : F BIS MANAGEMENT - SIREN 802 288 134
Identité
(Entreprise radiée le 20/12/2019)
Dénomination
F BIS MANAGEMENT
SIREN (siège)
802 288 134
Date d'immatriculation au RNE
14/05/2014
Date de fin de la personne morale
13/05/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1400030 EUR
Adresse du siège
14 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vaillant BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Clemente SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/05/2014
Siret
80228813400017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations dans une société holding (Infra Foch TopCo)
Adresse
14 AV 14 avenue de l'Opéra
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B103308
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Radiation. Fusion Absorption par INFRA FOCH TOPCO SAS, 1 place des Degrés 92800 Puteaux, 801 634 332 RCS Nanterre le 17-09-2019
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).