Entreprise : F MANAGEMENT - SIREN 802 288 027
Identité
(Entreprise radiée le 20/12/2019)
Dénomination
F MANAGEMENT
SIREN (siège)
802 288 027
Date d'immatriculation au RNE
14/05/2014
Date de fin de la personne morale
13/05/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1400030 EUR
Adresse du siège
14 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vaillant BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Clemente SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/05/2014
Siret
80228802700013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations dans une société holding
Adresse
14 AV 14 avenue de l'Opéra
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B103248
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Radiation. Fusion Absorption par INFRA FOCH TOPCO SAS, 1 place des Degrés 92800 Puteaux, 801 634 332 RCS Nanterre le 17-09-2019
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).