Entreprise : DALTAN SECURITE PRIVEE - SIREN 802 229 443
Identité
Dénomination
DALTAN SECURITE PRIVEE
SIREN (siège)
802 229 443
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2014
Début d’activité
29/08/2016
Date de fin de la personne morale
12/05/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Surveillance humaine ou surveillance par les systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
85 BD DAVOUT 75020 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NZALIE KADJE JUSTIN , LEDOUX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Lille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/08/2016
Siret
80222944300030
Nom commercial
ALTOCIS 2P
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Surveillance humaine ou surveillance par les systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
Autres Activités
Surveillance humaine ou surveillance par les systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
Adresse
85 BD DAVOUT
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2014
Siret
80222944300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE NATIONALE
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/2016
Siret
80222944300022
Nom commercial
ALTOCIS 2P
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Activité principale
Activités de sécurité privée
Adresse
48 RUE ACHILLE SCREPEL
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2020B1623817
Date d'ajout
18/07/2022
Description
Ordonnance de M.le Président du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 04/05/2022, nommant la SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti, 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étége 59200 Tourcoing en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement du liquidateur judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B1623811
Date d'ajout
18/07/2022
Description
le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé en date du 22/06/2020, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020/338, date de cessation des paiements le 15/08/2019, mandataire judiciaire: SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Me Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, et a ouvert une période d'observation expirant le 22/12/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2020B1623815
Date d'ajout
18/07/2022
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 29/03/2022, prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL DALTAN SECURITE PRIEE étendue à la SARL JC PARTNERS, sous patrimoine commun.
Numéro d'observation
2020B1623813
Date d'ajout
18/07/2022
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 20/10/2020 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2020/338 désigne comme liquidateur: SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Me Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 Tourcoing.
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
11/05/2022
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 04-05-2022 nommant : la SCP BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE ANTOINE BARTI, 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement du liquidateur judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
29/03/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 29/03/2022, prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de Sàrl DALTAN SECURITE PRIVEE étendue à la SÀRL JC PARTNERS, date de cessation des paiements le 15/08/2019 et confirmant la désignation du liquidateur : SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Me Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING,. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
22/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 20/10/2020 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2020/338 désigne comme liquidateur : SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Me Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING,
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
10/07/2020
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A PARIS (75020) - 85 BOULEVARD DAVOUT RC PARIS (2020B16238) LE 20-06-2020
Numéro d'observation
2020B162381
Date d'ajout
09/07/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 22/06/2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020/338 date de cessation des paiements le 15/08/2019, mandataire judiciaire : SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Me Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, et a ouvert une période d'observation expirant le 22/12/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
22/02/2018
Description
Autorisation d'exercer n° AUT-059-2116-05-30-20170567103 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) le 30-05-2017 pour l'activité de surveillance ou gardiennage
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/09/2016
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile immobilière SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 29-08-2016
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/05/2014
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 02/05/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).