Entreprise : LE MAS BEDOS - SIREN 802 187 468
Identité
Dénomination
LE MAS BEDOS
SIREN (siège)
802 187 468
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2014
Date de fin de la personne morale
11/05/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
310 AVENUE DU MARECHAL JUIN 34200 SETE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ UNITI POLE SANTE THAU 5IEME ETAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEVAUDAN HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
ORIA STEPHANE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Sète
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/02/2019
Siret
80218746800037
Activité principale
Construction d'autres bâtiments
Adresse
310 AVENUE DU MARECHAL JUIN
34200 , SETE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ UNITI POLE SANTE THAU 5IEME ETAGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
80218746800011
Activité principale
Construction d'autres bâtiments
Adresse
2 RUE DU SAPHIR
34300 , AGDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2016
Siret
80218746800029
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition échange apport d'un terrain à bâtir d'un immeuble édification ou rénovation de l existant puis revente en totalité ou par fractions activités civiles connexes
Adresse
167 RUE MEHDI BEN BARKA
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12575
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/01/2021 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Dissolution à compter du 29/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/01/2021, liquidateur : ORIA Stéphane, siège de la liquidation : 310 avenue du Maréchal Juin Chez UNITI Pôle Santé Thau - 5ième Etage 34200 Sète, parution de la publicité légale : L'AggloRieuse en date du 17/03/2021
Numéro d'observation
19386
Date d'ajout
01/10/2018
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/10/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).