Entreprise : M.C.A.S. SARL - SIREN 802 163 618
Identité
Dénomination
M.C.A.S. SARL
SIREN (siège)
802 163 618
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2014
Début d’activité
10/06/2014
Date de fin de la personne morale
12/05/2113
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Hôtel, bar, restaurant.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
130 AV ALBERT MAZADE 26250 LIVRON-SUR-DROME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
130-132
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORTIN CHRYSTELE , FLORENCE
Nom d'usage
HAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Livron-sur-Drôme
Nom, Prénom(s)
HAY MICHEL , JEAN , LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Livron-sur-Drôme
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/2014
Siret
80216361800019
Enseigne
HOTEL RESTAURANT LES VOYAGEURS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel, bar, restaurant.
Adresse
130 AV ALBERT MAZADE
26250 , LIVRON-SUR-DROME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
130-132
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/004284
Date d'ajout
23/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 23/02/2021 homologuant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 avenue Duchesne 26100 Romans-sur-Isère
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/006115
Date d'ajout
20/05/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 20/05/2020 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 24/12/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/011458
Date d'ajout
17/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 17/10/2019 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 06/05/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/005125
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 06/05/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 avenue Duchesne 26100 Romans-sur-Isère. Date de cessation des paiements : 03/05/2019
Numéro d'observation
F16/003458
Date d'ajout
21/03/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/01/2016.
Numéro d'observation
F14/005740
Date d'ajout
26/06/2014
Description
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à 130-132 Avenue Albert Mazade 26250 LIVRON-SUR-DROME au prix stipulé de 196700 EUROS - Vendeur : Monsieur Gerard ROBIN (309027456 RCS Romans) - Publicité : Le Journal du Diois du 20/06/2014 - Lieu des oppositions : au cabinet AM CONSULTANTS, 23B rue Paul Henri Spaak 26000 Valence - Date d'effet : 10/06/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).