Entreprise : PARTNER'S RA - SIREN 802 031 567
Identité
Dénomination
PARTNER'S RA
SIREN (siège)
802 031 567
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2014
Début d’activité
26/05/2014
Date de fin de la personne morale
29/04/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Négoce de pièces automobiles.
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
65 AV JULES VALLES 38100 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REBESCO ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Sassenage
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/05/2014
Siret
80203156700026
Nom commercial
IS PARTNERS
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce de pièces automobiles.
Adresse
65 AV JULES VALLES
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/2014
Siret
80203156700018
Nom commercial
IS PARTNERS
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité principale
Commerce de gros d'équipements automobiles
Adresse
5 RUE JEAN MOULIN
38180 , SEYSSINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/010895
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 02/05/2023 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000366
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.
Numéro d'observation
F19/020232
Date d'ajout
29/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/10/2019 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate - Liquidateur judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble - Date de cessation des paiements : 30/09/2019
Numéro d'observation
F18/001315
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 5 Rue Jean Moulin 38180 SEYSSINS au 65 bis Avenue Jules Vallés 38100 GRENOBLE à compter du 02/01/2018
Numéro d'observation
F14/008824
Date d'ajout
17/06/2014
Description
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à 5 Rue Jean Moulin 38180 SEYSSINS au prix stipulé de 41000 EUROS - Vendeur : SARL IS PARTNER'S (483451100 RCS Grenoble) - Publicité : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 13/06/2014 - Lieu des oppositions : Maître Roumezi Christophe 9 Bis, Rue de New York 38000 Grenoble - Date d'effet : 26/05/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).