Entreprise : GRONDIN - SIREN 801 975 459
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2021)
Dénomination
GRONDIN
SIREN (siège)
801 975 459
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2014
Date de fin de la personne morale
11/05/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
3 B RTE DES CAFEIERS 97430 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 17
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRONDIN FREDERIC , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Le tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/04/2014
Siret
80197545900018
Nom commercial
AZUR DELICES
Enseigne
AZUR DELICES
Code APE
4724Z - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Point chaud, snack, vente de produits de la boulangerie et de la pâtisserie, tabacs, dépôt de presse, épicerie
Adresse
3 B RTE 3B rue des Caféiers Pk 17 Tampon 17eme Km
97418 , la plaine des cafres - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 17
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 23/11/2021
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/09/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 29/09/2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 05/08/2020, désignant en qualité de liquidateur SELARL FRANKLIN BACH prise en la personne de Me Franklin BACH 41 rue Sainte Marie 97400 Saint-Denis,.
Numéro d'observation
684
Date d'ajout
09/03/2015
Description
Acquisition d'un fonds à compter du 23/06/2014 : L'établissement principal situé 3B rue des Caféiers - PK 17 97418 la plaine des cafres est acquis par achat au prix stipulé de 150000 Euros. Activité : Point chaud, snack, vente de produits de la boulangerie et de la pâtisserie, tabacs, dépôt de presse, épicerie Précédent propriétaire : AZUR DELICES Publication légale : LE QUOTIDIEN du 02/10/2014 Oppositions : Jean Patrick MOUTIEN et Corinne ROSSOLIN, 106 rue Jules Bertaut - BP 80 97832 Le tampon Cedex
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).