Entreprise : SHOPPING INNOVATION LAB - SIREN 801 890 229
Identité
(Entreprise radiée le 17/02/2022)
Dénomination
SHOPPING INNOVATION LAB
SIREN (siège)
801 890 229
Date d'immatriculation au RNE
23/04/2014
Date de fin de la personne morale
22/04/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
200000 EUR
Adresse du siège
40 RUE EUGENE JACQUET 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROS STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
AITZEGAGH JEAN-LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Lille
Dénomination
3SI HOLDING
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Croix
Dénomination
KEYNEOSOFT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Tourcoing
Dénomination
UNIVERSITE DE LILLE I
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Dénomination
INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS DE CALAIS SIGLE : IRD NORD PAS DE CALAIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Euralille
Dénomination
EASY COMPTAGE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chatillon la Palud
Dénomination
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (I.N.R.I.A.)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Chesnay CEDEX
Dénomination
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND LILLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lille CEDEX
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Dénomination
RESALLIANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Dénomination
PICTANOVO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Tourcoing
Dénomination
Idées-3Com
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Roubaix
Dénomination
ATOS WORLDLINE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bezons
Dénomination
ID SERVICE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Roubaix
Dénomination
INDUSTRIES DU COMMERCE
Qualité
Président du conseil d’administration
Commune de résidence
Marcq en Baroeul CEDEX
Dénomination
AUCHAN FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Villeneuve-d Ascq
Dénomination
LEROY MERLIN FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lezennes
Dénomination
HIGH TECH MULTICANAL GROUP
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Fretin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/2014
Siret
80189022900017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Développer, au travers de l'innovation et de la recherche & développement, la compétitivité des entreprises du commerce ainsi que celle des entreprises relevant des activités annexes, connexes ou complémentaires a l'activité des entreprises de commerce précitée tant en france qu'a l'international. A cet effet, la société qui constitue, avant tout, une Plateforme Mutualisee d'innovation: réalise ou fait réaliser tout type de prestations de services et/tout type d'investissements technologiques, concourt a la réalisation de tous projets Innovants susceptibles de donner lieu a la création d'éléments incorporels. Plateforme Mutualisee d'innovation ayant pour objet le développement de la Competitivte des entreprises.
Adresse
40 RUE 40 rue Eugene Jacquet
59700 , Marcq en Baroeul - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
17/02/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 13-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/01/2020
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 20-06-2019
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/01/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-06-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres et Territoires DU : 26-07-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/10/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 12-07-2018
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/04/2014
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 10-04-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).