Entreprise : AUTIM WASH - SIREN 801 579 335
Identité
(Entreprise radiée le 10/09/2021)
Dénomination
AUTIM WASH
SIREN (siège)
801 579 335
Date d'immatriculation au RNE
09/04/2014
Date de fin de la personne morale
08/04/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
106 RUE DE LA FERE 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POETTE MARION , BENEDICTE
Nom d'usage
CEULEMANS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Urvillers
Nom, Prénom(s)
CEULEMANS DAMIEN , JOSEPH , HENRIOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Urvillers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/2014
Siret
80157933500010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
79 RUE HENRIETTE CABOT
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2014
Siret
80157933500028
Nom commercial
AUTIM WASH
Enseigne
LAVAGE D'ISLE
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Activité principale
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Adresse
106 RUE DE LA FERE
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
10/09/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2020 , APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 27-08-2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
19/07/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-10-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne DU : 23-07-2021, adresse de liquidation : au siège social 106 rue de la Fère 02100 Saint-Quentin.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
21/03/2018
Description
Vente du fonds sis à Saint-Quentin (02) 106 rue de la Fère à Mr ZIBOUH Suliman, immatriculé au RCS Compiègne A 503871634, à compter du 07-03-2018. Journal Le Démocrate de l'Aisne du 16-03-2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).