Entreprise : OH PANIER GOURMAND - SIREN 801 566 175
Identité
Dénomination
OH PANIER GOURMAND
SIREN (siège)
801 566 175
Date d'immatriculation au RNE
16/04/2014
Date de fin de la personne morale
15/04/2113
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
25 LE BOURG 33570 MONTAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ripes CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint Magne de Castillon
Nom, Prénom(s)
Couronne YANN , HENRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Saint Michel de Montaigne
Nom, Prénom(s)
Oberon DELPHINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Saint Magne de Castillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/01/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2014
Siret
80156617500015
Nom commercial
OH! PANIER GOURMAND
Code APE
4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce , livraison à domicile, sur marchés de primeurs légumes et fruits et autres produits ou services divers
Adresse
25 25 Le bourg
33570 , Montagne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/01/2016
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 11/01/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/04/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé, en date du 20/04/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2015.62, date de cessation des paiements le 01/09/2014, et a désigné Madame Christianne WATELET : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Jérôme BESIERS, liquidateur SELARL HIROU prise en la personne de Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LIBOURNE. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).