Entreprise : MSV - SIREN 801 218 371
Identité
Dénomination
MSV
SIREN (siège)
801 218 371
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2014
Début d’activité
13/03/2014
Date de fin de la personne morale
23/03/2113
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Menuiserie serrurerie vitrerie les dépannages.
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
56 RUE DU GENERAL LECLERC 77120 COULOMMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN JEAN-LUC
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Broussy-le-Grand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/03/2014
Siret
80121837100012
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Menuiserie serrurerie vitrerie les dépannages.
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
56 RUE DU GENERAL LECLERC
77120 , COULOMMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/07/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 13/11/2017 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2017J459 désigne liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/10/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 02/10/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J459 date de cessation des paiements le 03/04/2016, et a désigné juge commissaire : Monsieur Hervé Marie LE DIBERDER, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/04/2018, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J002 2017-10-02 Ouverture redressement judiciaire 2018-06-05 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX PH.ANGEL ET DENIS HAZANE,J111 2018-07-16 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2019-07-05 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX,19 2017-11-13 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE 2017-11-30 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX PH.ANGEL ET DENIS HAZANE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).