Entreprise : HCL ILE DE FRANCE-RENOVATION DE PATRIMOINE - SIREN 801 171 729
Identité
Dénomination
HCL ILE DE FRANCE-RENOVATION DE PATRIMOINE
SIREN (siège)
801 171 729
Date d'immatriculation au RNE
20/03/2014
Début d’activité
01/03/2014
Date de fin de la personne morale
19/03/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Maçonnerie, pierre de taille, rénovation patrimoine ancien, entreprise générale de bâtiment, charpente, couverture, électricité, plomberie et peinture et tous autres corps d'état faisant partie de la construction.
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
19 RUE FABRE D'EGLANTINE 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Hart FRANCK , RICHARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2014
Siret
80117172900016
Nom commercial
HCL ILE DE FRANCE-RENOVATION DE PATRIMOINE
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Maçonnerie, pierre de taille, rénovation patrimoine ancien, charpente, couverture, menuiserie, électricité, plomberie et peinture
Adresse
19 RUE FABRE D'EGLANTINE
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2014B0607039
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 05/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/05/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 24/05/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201601528, date de cessation des paiements le 12/11/2015, et a désigné : juge commissaire M. Louis-noël Chenu liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/06/2014
Description
Acquisition dans le cadre d'une procédure collective du fonds de commerce d'entreprise de maçonnerie, pierre de taille, restauration de monuments historiques et tous travaux de construction. Précédent propriétaire et exploitant : la société HORY CHAUVELIN LORRAINE inscrite au RCS de Bar Le Duc sous le numéro 383 555 828. Acquisition à compter du 01/04/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).