Entreprise : CONNECTOR - SIREN 801 074 964
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2017)
Dénomination
CONNECTOR
SIREN (siège)
801 074 964
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2017
Date de fin de la personne morale
19/01/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
18159600 EUR
Adresse du siège
14 AV LION 83210 SOLLIES-PONT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LA POULASSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERTE DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHARNAVEL EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
CIRCET GROUPE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
F.B.A CAELIS Audit
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/2014
Siret
80107496400017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
4 PL CHARLES HERNU
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/03/2014
Siret
80107496400025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion de portefeuilles, l'acquisition et la gestion de tous biens, tous conseils.
Adresse
14 AV 14 Avenue Lion za la poulasse
83210 , Solliès-Pont - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LA POULASSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10981
Date d'ajout
23/08/2017
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination VARA Forme juridique SAS Siège social 75 rue Pierre Arnaud Anetz - 44150 AVIR SUR LOIRE Rcs 501045132
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10982
Date d'ajout
23/08/2017
Description
Radiation. Fusion absorption par CIRCET GROUPE RCS Paris 812347763 Le 28/06/2017
Numéro d'observation
92959
Date d'ajout
20/01/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 24/11/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).