Entreprise : LESTAFF - SIREN 800 962 268
Identité
Dénomination
LESTAFF
SIREN (siège)
800 962 268
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2014
Début d’activité
01/03/2014
Date de fin de la personne morale
11/03/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Tous services de formation médicale continue et de réseau professionnel à destination des médecins.
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
6250 EUR
Adresse du siège
27 RUE MONGE 75005 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Revial PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
iPocrate
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT CFCA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2014
Siret
80096226800028
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tous services de formation médicale continue et de réseau professionnel à destination des médecins.
Adresse
27 RUE MONGE
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2014
Siret
80096226800010
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
14 RUE MAYET
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B053148
Date d'ajout
22/09/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 22/09/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202201791, date de cessation des paiements le 12/09/2022, et a désigné : juge commissaire Mme Pascale Cholmé liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/12/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 07-09-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).