Entreprise : SNC LONGPRE - SIREN 800 366 296
Identité
(Entreprise radiée le 22/01/2021)
Dénomination
SNC LONGPRE
SIREN (siège)
800 366 296
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2014
Date de fin de la personne morale
25/02/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
494 AV DU GENERAL DE GAULLE 59910 BONDUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAOUSTRE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Bondues
Dénomination
SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Tarbes
Dénomination
HURBAN DEVELOPPEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bondues
Dénomination
HURBAN FINANCE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bondues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/06/2018
Siret
80036629600021
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'immeubles a Amiens (80), vente, location par tous baux
Adresse
494 AV 494 avenue du Général de Gaulle
59910 , Bondues - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/01/2014
Siret
80036629600013
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
5 CRS GAMBETTA
65000 , TARBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
22/01/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 23-11-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
11/12/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 22-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Gazette Nord-Pas de Calais DU : 13-11-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
4559
Date d'ajout
14/09/2018
Description
Radiation du RCS le 14/09/2018 avec effet au 12/06/2018 Transfert du siège social hors ressort (RCS Lille Métropole) sans maintien d'activité dans le ressort à compter du 12/06/2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/09/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).