Entreprise : SCIC HARAS NATIONAL DU PIN - SIREN 800 266 215
Identité
(Entreprise radiée le 20/06/2022)
Dénomination
SCIC HARAS NATIONAL DU PIN
SIREN (siège)
800 266 215
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2014
Date de fin de la personne morale
24/02/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital minimum
18500 EUR
Adresse du siège
LE HARAS DU PIN 61310 LE PIN-AU-HARAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHARD BENEDICTE
Nom d'usage
BARRIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Le Pin au Haras
Nom, Prénom(s)
DELAUNAY PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Almenêches
Nom, Prénom(s)
VIEL JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Canteloup
Nom, Prénom(s)
MARTIN PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Villefranche-du-Périgord
Nom, Prénom(s)
MORIN HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Saint Sylvestre de Cormeilles
Nom, Prénom(s)
MUSSAT PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Gouffern en Auge
Nom, Prénom(s)
LECLERC EMMANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Gouffern en Auge
Nom, Prénom(s)
BOZO HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Les Monceaux
Nom, Prénom(s)
HAMON MURIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Argentan
Nom, Prénom(s)
MENAND NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Ecouché les Vallées
Nom, Prénom(s)
ESARTIAL PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Hotot en Auge
Nom, Prénom(s)
BETSCH JEAN-MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Ecouché les Vallées
Nom, Prénom(s)
RENARD JEROME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
OLIVIER PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Reuilly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
80026621500014
Code APE
4611Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Approvisionnement des propriétaires de chevaux. Activités relatives à la reproduction, pensions, promotion de la filière équine.
Adresse
Le Haras du Pin
61310 , Le Pin au Haras - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4363
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Alençon le 20/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
947
Date d'ajout
28/02/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/01/2017 : Liquidateurs : VIEL Jean-Pierre et MARTIN Philippe. Le siège de la liquidation est fixé à : le Haras du Pin 61310 Le Pin au Haras. Journal d'annonces légales : Le Journal de l'Orne en date du 19/01/2017.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).