Entreprise : ASSURANCES CONSEIL BROTTEAUX - SIREN 800 182 818
Identité
Dénomination
ASSURANCES CONSEIL BROTTEAUX
SIREN (siège)
800 182 818
Date d'immatriculation au RNE
05/02/2014
Début d’activité
02/01/2014
Date de fin de la personne morale
04/02/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Courtage en assurance et en réassurance, courtage en opérations de banque et services de paiement, conseil en organisation
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
111 RUE BUGEAUD 69006 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
CABINET BOREL ET ASSOCIES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Villeurbanne Cedex
Dénomination
DUQUAIRE PAUL-VICTOR
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2014
Siret
80018281800016
Nom commercial
LTOA ASSURANCES , LYON TETE D'OR ASSURANCES
Enseigne
LTOA
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Courtage en assurance et en réassurance. Courtage en opérations de banque et services de paiement, conseil en organisation
Adresse
111 RUE BUGEAUD
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/000343
Date d'ajout
02/01/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/01/2024 prononçant l'arrêt du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Me Caroline JAL et Me Caroline LEPRETRE 49 rue Servient Cs 23514 69442 Lyon CEDEX 03
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/052726
Date d'ajout
27/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/06/2023 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/01/2023, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F23/001955
Date d'ajout
05/01/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/01/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Me Caroline JAL et Me Caroline LEPRETRE 49 rue Servient Cs 23514 69442 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 16/12/2022
Numéro d'observation
F14/016314
Date d'ajout
17/04/2014
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro : 14002471
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).