Entreprise : AUTOMOBILE TRANSPORT DU RETZ - SIREN 799 911 169
Identité
Dénomination
AUTOMOBILE TRANSPORT DU RETZ
SIREN (siège)
799 911 169
Date d'immatriculation au RNE
27/01/2014
Date de fin de la personne morale
26/01/2113
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
6 AV DES VERRIERS 02600 VILLERS-COTTERETS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 8 BIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMOINE JEROME , ALBERT , FERNAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Saint-Étienne-Roilaye
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Coyolles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/02/2014
Siret
79991116900024
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteur.
Adresse
6 AV DES VERRIERS
02600 , VILLERS-COTTERETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 8 BIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/02/2014
Siret
79991116900016
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
37 RUE DU GENERAL MANGIN
02600 , VILLERS-COTTERETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
14/03/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 14/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
24/07/2023
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
F18/001664
Date d'ajout
21/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 21/06/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL GRAVE RANDOUX en la personne de Me Guillaume RANDOUX 11 place de l'Hôtel de Ville 02200 Soissons
Numéro d'observation
F18/001607
Date d'ajout
18/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 07/06/2018 maintenant la période d'observation jusqu'au 05/10/2018.
Numéro d'observation
F18/000835
Date d'ajout
05/04/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 05/04/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur PARADIS Jérôme Mandataire judiciaire : SELARL GRAVE RANDOUX en la personne de Me Guillaume RANDOUX 11 place de l'Hôtel de Ville 02200 Soissons. Date de cessation des paiements : 15/03/2018
Numéro d'observation
F14/000213
Date d'ajout
27/01/2014
Description
DIRECTEUR TECHNIQUE : M Joseph PERNA, né le 06/03/1951 à REEZ FOSSE MARTIN (60), demeurant à AUTRECHES (60350) 22 Rue Train, nationalité française.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).