Entreprise : ALIZES LOCATION 319 - SIREN 799 545 108
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2021)
Dénomination
ALIZES LOCATION 319
SIREN (siège)
799 545 108
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2014
Date de fin de la personne morale
09/01/2029
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
12 RUE FERDINAND BUISSON 14280 SAINT-CONTEST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE PASEO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TANCRE LUDOVIC , HUBERT , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Fournès en Weppes
Nom, Prénom(s)
FASQUELLE FRANCOIS , ALPHONSE , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Heuringhem
Nom, Prénom(s)
GRESSIER HERVE , DENIS , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Hervelinghen
Nom, Prénom(s)
DILLY BERNARD , ALCIDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Wambrechies
Nom, Prénom(s)
FIERS OLIVIER , PATRICK , CORNIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
FRUCHART BRUNO , MICHEL , CHRISTOPHE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
LARTIQUE JEAN-PIERRE , DANIEL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Hénin-Beaumont
Nom, Prénom(s)
DOUAY XAVIER , CAMILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
VIRNOT NICOLAS , HUGUES , MARIE-JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
CLAUET YANNICK , SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Beaurain
Nom, Prénom(s)
NASS XAVIER , SIMON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Saint-Contest
Dénomination
JP OCEAN GESTION
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Saint-Contest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/11/2013
Siret
79954510800018
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de matériel industriel, roulant ou non, de véhicules en vue de leur location a des entreprises dans les Dom Tom Pom
Adresse
12 RUE 12 rue Ferdinand Buisson
14280 , Saint-Contest - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Immeuble le Paseo
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22436
Date d'ajout
16/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1924
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 27/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Dissolution à compter du 27/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/10/2020, liquidateur : NASS Xavier, Simon, siège de la liquidation : 12 Rue Martin Luther King 14280 Saint-Contest, parution de la publicité légale : Ouest France en date du 04/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).