Entreprise : EDEIS AEROPORT VANNES - SIREN 799 299 862
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2024)
Dénomination
EDEIS AEROPORT VANNES
SIREN (siège)
799 299 862
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2013
Date de fin de la personne morale
23/12/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
19 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHNOEBELEN JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
79929986200018
Code APE
5223Z - Services auxiliaires des transports aériens
Activité principale
Services auxiliaires des transports aériens
Adresse
AEROPORT DE VANNES - MEUCON
56250 , MONTERBLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
79929986200026
Code APE
5223Z - Services auxiliaires des transports aériens
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion exploitation et développement de l'aéroport de Vannes - Meucon
Adresse
19 BD PAUL VAILLANT COUTURIER
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/01/2024
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 27/11/2023. Dénomination de l'associé unique : Edeis Concessions, Créteil : 507859213. Journal d'annonces légales : actu-juridique.fr paru le 28/11/2002.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5583
Date d'ajout
31/01/2024
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à EDEIS CONCESSIONS réalisée le 29/12/2023
Numéro d'observation
8370
Date d'ajout
02/08/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 01/07/2021 du Aéroport de Vannes-Meucon 56250 Monterblanc au 19 Boulevard Paul vaillant couturier 94200 IVRY SUR SEINE Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/07/2021 Ancienne valeur : Aéroport de Vannes-Meucon 56250 Monterblanc Nouvelle valeur : 19 Boulevard Paul vaillant couturier 94200 IVRY SUR SEINE Transfert du siège de l'entreprise à l'intérieur du ressort à compter du 01/07/2021 Ancienne valeur : 19 Boulevard Paul vaillant couturier 94200 IVRY SUR SEINE Nouvelle valeur : 19 Boulevard Paul vaillant couturier 94200 IVRY SUR SEINE
Numéro d'observation
7862
Date d'ajout
21/10/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2020 : Partant : GOLDNADEL Franck Albert Samuel, Gérant Nouveau : SCHNOEBELEN Jean-Luc, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).