Entreprise : HOLDING ETC - SIREN 799 255 351
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/2023)
Dénomination
HOLDING ETC
SIREN (siège)
799 255 351
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2013
Date de fin de la personne morale
19/12/2112
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
PL DE L'EUROPE 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBLANC LIONEL , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Marsangy
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE EMMANUEL , JEAN-LOUIS , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Montbard
Nom, Prénom(s)
CHAUSSY JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Chevannes
Nom, Prénom(s)
VENTALON ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Pouilly en Auxois
Nom, Prénom(s)
FAORO SANDRA , MARIE , ANGELE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
NICOLAS CHRISTELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Darois
Nom, Prénom(s)
DE ABREU-FERREIRA SEVERINE
Nom d'usage
DE ARO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Corvol l'Orgueilleux
Nom, Prénom(s)
BISSERON THIERRY , PIERRE , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
DELZAIVE STEPHANE , PATRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Fourchambault
Nom, Prénom(s)
BOULIC CLAUDE , PIERRE , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
VAUTRIN FREDERIC , RAYMOND , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
LECOUET AUDREY , ESTELLE , ALICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
St Pierre les Nemours
Nom, Prénom(s)
CATTEY PHILIPPE , ABEL , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Cuffy
Nom, Prénom(s)
MATEOS MARIA-HELENA , SOPHIE
Nom d'usage
GONCALVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Jaulges
Nom, Prénom(s)
BAILLY CLEMENT , PATRICK , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Auxerre
Dénomination
COFIDES - L'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Besancon
Dénomination
NOREA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puligny Montrachet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2013
Siret
79925535100014
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice des professions d'expert-comptable et de commissaires aux comptes
Adresse
PL place de l'Europe
89000 , Saint Georges Sur Baulche - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
20/03/2023
Description
Radiation. Fusion Absorption par DISSOLUTION SANS LIQUIDATION SUITE A L'ABSORPTION DE LA SOCIETE HOLDING ETC PAR LA SOCIETE EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES 017 151 200 RCS AUXERRE le 31-01-2023
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).