Entreprise : MAISON MEDICALE D'ANVIN - SIREN 799 239 280
Identité
(Entreprise radiée le 30/08/2022)
Dénomination
MAISON MEDICALE D'ANVIN
SIREN (siège)
799 239 280
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2013
Date de fin de la personne morale
19/12/2112
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1170 EUR
Adresse du siège
200 RUE D'HEUCHIN 62134 ANVIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECREUX ISABELLE
Nom d'usage
LEJEUNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Teneur
Nom, Prénom(s)
LECHERF BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Bergueneuse
Nom, Prénom(s)
LECOCQ AMELIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
MARQUANT DOMINIQUE
Nom d'usage
MANIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Troisvaux
Nom, Prénom(s)
DELAPLACE ADELINE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Eps
Nom, Prénom(s)
LEDRU HELENE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Bermicourt
Nom, Prénom(s)
MERLIN DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Anvin
Nom, Prénom(s)
VOLUER SABINE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Fressin
Nom, Prénom(s)
MORTREUX NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Auchel
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE ANNE
Nom d'usage
LELEU
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Sachin
Nom, Prénom(s)
JEDRASZAK NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Fressin
Nom, Prénom(s)
BOCHU PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Desvres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/12/2013
Siret
79923928000016
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de tous moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles des associés, San pouvoir exercer elle même la dite profession et notamment l'acquisition ou la prise à bail de tous immeubles et droits immobiliers
Adresse
200 RUE 200 Rue d'Heuchin
62134 , Anvin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14476
Date d'ajout
30/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 06/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/01/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : JEDRASZAK Nicolas, siège de la liquidation : 200 Rue d'Heuchin 62134 Anvin, parution de la publicité légale : La Gazette Nord Pas de Calais paru le 21/12/2021
Numéro d'observation
11359
Date d'ajout
29/11/2017
Description
Réduction de capital à compter du 09/11/2017 Ancien : 1500 EUR Nouveau : 915 EUR Augmentation de capital à compter du 09/11/2017 Ancien : 915 EUR Nouveau : 1170 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).