Entreprise : FREDERIC PAYET TP - SIREN 799 139 928
Identité
Dénomination
FREDERIC PAYET TP
Sigle
FPTP
SIREN (siège)
799 139 928
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2014
Début d’activité
01/01/2014
Date de fin de la personne morale
20/01/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/10/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Réalisation de tous travaux publics, Vrd, terrassement ainsi que tous travaux de bâtiment
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
341 CHE BADAMIER 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BHOLAH YOGEERAJ
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
GOUYETTE INGRID
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Saint-Leu
Nom, Prénom(s)
PAYET-FONTAINE JASON , EMMANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1997
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
79913992800011
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Réalisation de tous travaux publics, Vrd, terrassement ainsi que tous travaux de bâtiment
Adresse
341 CHE BADAMIER
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 22/06/2021, prononçant l'extension à Monsieur Frédéric PAYET d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de SAS FREDERIC PAYET TP, date de cessation des paiements le 01/09/2020 et confirmant la désignation du liquidateur : SELARL HIROU prise en la personne de Me Laurent HIROU. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
17/02/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 16/02/2021 prononçant la liquidation judiciaire, et désignant liquidateur SELARL HIROU prise en la personne de Me Laurent HIROU CS \61053 8 rue Labourdonnais 97404 Saint-Denis Cedex,
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 01/12/2020, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, CBF ASSOCIES prise en la personne de Me BARON 5 rue Marius et Ary Leblond 97410 Saint-Pierre,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL HIROU prise en la personne de Me Laurent HIROU CS \61053 8 rue Labourdonnais 97404 Saint-Denis Cedex,, date de cessation des paiements le 01/09/2020.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).