Entreprise : DELAUNAIT - BERNARD - SIREN 798 865 598
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2020)
Dénomination
DELAUNAIT - BERNARD
SIREN (siège)
798 865 598
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2013
Date de fin de la personne morale
01/12/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU PONT DES BOIRES 49330 ETRICHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD FREDERIC , JACKY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Etriché
Nom, Prénom(s)
DELAUNAIT TEDDY , JOSUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1985
Commune de résidence
Etriché
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/2013
Siret
79886559800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 B RUE ST MARTIN
49380 , BELLEVIGNE-EN-LAYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/11/2013
Siret
79886559800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et l'édification d'immeubles à usage notamment professionnel, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles et de tous autres immeubles bâtis ou non, dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition
Adresse
14 RUE 14 rue du Pont des Boires
49330 , Etriché - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15092
Date d'ajout
01/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/05/2020
Description
Dissolution à compter du 10/04/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/04/2020, liquidateurs : DELAUNAIT Teddy, Josué et BERNARD Frédéric, Jacky, siège de la liquidation : 14 Rue du Pont des Boires 49330 Étriché, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole en date du 24/04/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).