Entreprise : SCI CARDIO SAINT PIERRE D IRUBE - SIREN 798 656 914
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2021)
Dénomination
SCI CARDIO SAINT PIERRE D IRUBE
SIREN (siège)
798 656 914
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2013
Date de fin de la personne morale
24/11/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2100 EUR
Adresse du siège
16 ALL PAULMY 64100 BAYONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA ITZALA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEMERY YANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
MAGDELAINE BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
GASTON RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
HERMANT PATRICIA
Nom d'usage
HERMANT-TAULET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
DARCY BRUNO , TIMOTHEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
PAEMELAERE JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
TOURTOULOU VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
BERNIS JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
GERARD FRANCINE
Nom d'usage
GERARD-PAEMELAERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
TARABBIA PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Irube
Nom, Prénom(s)
CHASSERIAUD WARREN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
BERNEAU JEAN-BAPTISTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
BROTTIER LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
DUCOUDRE MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
DEQUEKER JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
DENARD MAIALIZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
D'IVERNOIS-PERRUCHOT CHRISTOPHE
Nom d'usage
D'IVERNOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Bassussarry
Nom, Prénom(s)
PACHEBAT ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
LERECOUVREUX MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
DE OLIVEIRA LOURENCO COSTA APOENA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
SERRE STEFANIE , LOAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
KLOTZ NICOLAS , JEAN-PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Bayonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/2013
Siret
79865691400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activites exercees identiques aux activites principales de l entreprise
Adresse
16 ALL 16 allée Paulmy
64100 , Bayonne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villa Itzala
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4559
Date d'ajout
29/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Dissolution à compter du 05/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/11/2020, liquidateur : DUCOUDRE Michel, siège de la liquidation : SELAS COTE BASQUE CARDIOLOGIE 2 Rue Laco 64200 Biarritz, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques en date du 02/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).