Entreprise : GENHOME - SIREN 798 519 344
Identité
Dénomination
GENHOME
SIREN (siège)
798 519 344
Date d'immatriculation au RNE
15/11/2013
Début d’activité
12/11/2013
Date de fin de la personne morale
14/11/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participation, par achat, souscription, apport, fusion, de tous titres de société et valeurs mobilières de toutes entités juridique avec ou sans personnalité morale, y inclus toutes opérations annexes ou connexes à ladite prise de participation à la réalisation de toutes opérations commerciales
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1401000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES FRERES LUMIERE 69740 GENAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MGP DEV
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Albigny-sur-Saône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/11/2013
Siret
79851934400021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding. La gestion et l'animation, sous toutes formes appropriées, de ses participations ; la prestation de services aux entreprises
Autres Activités
Holding. La gestion et l'animation, sous toutes formes appropriées, de ses participations ; la prestation de services aux entreprises
Adresse
14 RUE DES FRERES LUMIERE
69740 , GENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/11/2013
Siret
79851934400013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
7 CHE DU DODIN
69570 , DARDILLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE DODIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001216
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/024675
Date d'ajout
29/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/05/2017 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F17/006707
Date d'ajout
07/02/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 07/02/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 11/01/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).