Entreprise : ETABLISSEMENTS AMYOT - SIREN 798 197 836
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS AMYOT
SIREN (siège)
798 197 836
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2013
Début d’activité
31/12/2013
Date de fin de la personne morale
30/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes les activités ressortant du domaine de la fabrication, de la vente et la distribution de mandrins, porte-forets et en général de toutes pièces d'outillage mécanique, de fourniture d'horlogerie et de mécanique de précision
Code APE
2824Z - Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé
Capital social
2090080 EUR
Adresse du siège
1 RUE DENIS PAPIN 25300 PONTARLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMYOT EMMANUEL , MAURICE , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Montfaucon
Nom, Prénom(s)
BUCLET JEAN-MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Doubs
Dénomination
MAZARS PONTARLIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Doubs
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/2013
Siret
79819783600025
Code APE
2824Z - Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication vente et distribution de mandrins, porte forêts et en général toutes pièces d'outillage mécanique
Adresse
1 RUE DENIS PAPIN
25300 , PONTARLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/2013
Siret
79819783600017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
CHE STRATEGIQUE
25660 , MONTFAUCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5 A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2537
Date d'ajout
17/03/2021
Description
En 03/03/2021, le tribunal DE BESANCON a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de SASU ETABLISSEMENTS AMYOT (Procédure ouverte le 06/10/2014 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3889
Date d'ajout
23/06/2016
Description
Remplacement d'un mandataire de justice En date du 11/05/2016, le Président du Tribunal de Commerce DE BESANCON a ordonné le remplacement de l'administrateur judiciaire dans la procédure SASU ETABLISSEMENTS AMYOT Nouvel administrateur judiciaire : SCP Philippe JEANNEROT et associés Date d'effet : 01/05/2016
Numéro d'observation
5219
Date d'ajout
24/09/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 23/09/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE SASU ETABLISSEMENTS AMYOT, A DESIGNE : Liquidateur : la SCP Pascal LECLERC - 6, Rue Rouget-de-Lisle - 39002 LONS LE SAUNIER CEDEX. CE JUGEMENT A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 16/12/2015 Date d'effet : 23/09/2015
Numéro d'observation
1448
Date d'ajout
13/03/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/03/2015 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D OBSERVATION JUSQU AU 06/10/2015 Date d'effet : 11/03/2015
Numéro d'observation
4771
Date d'ajout
09/10/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 06/10/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE SASU ETABLISSEMENTS AMYOT SOUS LE NUMERO 4172316, ET A DESIGNE : Administrateur judiciaire : SCP LAUREAU-JEANNEROT représentée par Maître Philippe JEANNEROT - 28, Rue de la République - 25000 BESANCON, AVEC POUR MISSION DE d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion , MANDATAIRE JUDICIAIRE la SCP Pascal LECLERC - 6, Rue Rouget-de-Lisle - 39002 LONS LE SAUNIER CEDEX , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 09/09/2014 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 06/10/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).